TEWES EVELYN
Informe ejecutivo de TEWES EVELYN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE TEWES EVELYN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEWES EVELYN
Empresa: PRONATURE TRAVEL MALLORCA SL
Liquidador
- Tewes Evelyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 65, S 8, H PM 74466, I/A 3 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-07
Empresa: PRONATURE TRAVEL MALLORCA SL
Administrador Unico
- Tewes Evelyn
Liquidador
- Tewes Evelyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 65, S 8, H PM 74466, I/A 3 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-07
Empresa: PRONATURE TRAVEL MALLORCA SL
Administrador Unico
- Tewes Evelyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 65, S 8, H PM 74466, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-07
Empresa: MAMOSA SL
Administrador Unico
- Tewes Evelyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 208, S 8, H PM 12885, I/A 15 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
Información de TEWES EVELYN
Mostramos los datos de TEWES EVELYN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEWES EVELYN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos