TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT
Informe ejecutivo de TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGORIFICOS TEYA SL | Administrador Unico | 22/12/2009 | 09/09/2022 |
MARBRES DECORATIUS SA | Administrador Unico | 23/09/2013 | 14/02/2014 |
VINCULACIONES DE TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT
Empresa: FRIGORIFICOS TEYA SL
Administrador Unico
- Testagorda Soler Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29384 , F 184, S 8, H B 148900, I/A 5 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-08
Empresa: MARBRES DECORATIUS SA
Administrador Unico
- Testagorda Soler Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23958 , F 45, S 8, H B 63250, I/A 14 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: MARBRES DECORATIUS SA
Administrador Unico
- Testagorda Soler Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23958 , F 44, S 8, H B 63250, I/A 13 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: FRIGORIFICOS TEYA SL
Administrador Unico
- Testagorda Soler Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29384 , F 183, S 8, H B 148900, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Información de TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT
Mostramos los datos de TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TESTAGORDA SOLER MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos