TESOURO ROITEGUI ADOLFO
Informe ejecutivo de TESOURO ROITEGUI ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TESOURO ROITEGUI ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERAMICAS TESOURO SA | Administrador Unico | 07/03/2024 | |
CERAMICAS TESOURO SA | Apoderado | 19/12/2016 |
VINCULACIONES DE TESOURO ROITEGUI ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TESOURO ROITEGUI ADOLFO
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Administrador Unico
- Tesouro Roitegui Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 188, S 8, H BI 407,A , I/ 11 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Administrador Mancomunado
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 188, S 8, H BI 407,A , I/ 11 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Administrador Mancomunado
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 188, S 8, H BI 407,A , I/ 10 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Consejero
- Tesouro Lemos Adolfo
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Presidente
- Tesouro Roitegui Adolfo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 188, S 8, H BI 407,A , I/ 10 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Apoderado
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 187, S 8, H BI 407,A , I/ 9 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Consejero
- Tesouro Lemos Adolfo
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Presidente
- Tesouro Roitegui Adolfo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 187, S 8, H BI 407,A , I/ 8 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Consejero
- Tesouro Lemos Adolfo
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 187, S 8, H BI 407,A , I/ 8 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Consejero
- Tesouro Lemos Adolfo
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 186, S 8, H BI 407,A , I/ 7 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-48
Empresa: CERAMICAS TESOURO SA
Consejero
- Tesouro Lemos Adolfo
- Tesouro Roitegui Adolfo
- Tesouro Roitegui Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 186, S 8, H BI 407,A , I/ 7 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-48
Información de TESOURO ROITEGUI ADOLFO
Mostramos los datos de TESOURO ROITEGUI ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TESOURO ROITEGUI ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos