TERZI HUGUET ROSANNA
Informe ejecutivo de TERZI HUGUET ROSANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TERZI HUGUET ROSANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPOS DE TALLER SL | Apoderado | 24/04/2013 | 06/02/2017 |
WYCO SL | Secretario | 10/03/2011 | 27/11/2014 |
WYCO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/03/2011 | 27/11/2014 |
WYCO SL | Consejero | 10/03/2011 | 27/11/2014 |
VINCULACIONES DE TERZI HUGUET ROSANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERZI HUGUET ROSANNA
Empresa: WYCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Domenech Florit Francisco
- Marin Cendoya Maria Mercedes
- Terzi Huguet Rosanna
Consejero
- Domenech Florit Francisco
- Marin Cendoya Maria Mercedes
- Terzi Huguet Rosanna
Presidente
Secretario
- Terzi Huguet Rosanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14722 , F 9, S 8, H M 244348, I/A B (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: EQUIPOS DE TALLER SL
Apoderado
- Marin Cendoya Mercedes
- Terzi Huguet Rosanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30973 , F 201, S 8, H M 557525, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: WYCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Domenech Florit Francisco
- Marin Cendoya Maria Mercedes
- Terzi Huguet Rosanna
Consejero
- Domenech Florit Francisco
- Marin Cendoya Maria Mercedes
- Terzi Huguet Rosanna
Presidente
Secretario
- Terzi Huguet Rosanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14722 , F 7, S 8, H M 244348, I/A 6 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Información de TERZI HUGUET ROSANNA
Mostramos los datos de TERZI HUGUET ROSANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERZI HUGUET ROSANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos