TERUELO VARA IGNACIO
Informe ejecutivo de TERUELO VARA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERUELO VARA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES J F S 4 SL | Administrador Unico | 28/11/2011 | |
PROMOTORA TE 1 SL | Apoderado | 19/07/2011 |
VINCULACIONES DE TERUELO VARA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERUELO VARA IGNACIO
Empresa: ITEVAR SA
Administrador Solidario
- Jimenez Perrino Julia
- Teruelo Vara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 209, S 8, H SA 12897, I/A C (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-37
Administrador Unico
- Teruelo Vara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13592 , F 138, S 8, H M 221157, I/A 4 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: PROMOTORA TE 1 SL
Apoderado
- Teruelo Vara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10546 , F 53, S 8, H M 9877, I/A 11 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: ITEVAR SA
Administrador Solidario
- Jimenez Perrino Julia
- Teruelo Vara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 207, S 8, H SA 12897, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-37
Empresa: ITEVAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Perrino Julia
- Teruelo Jimenez Beatriz
- Teruelo Jimenez Ignacio
- Teruelo Jimenez Victor Jose
- Teruelo Vara Ignacio
Consejero
- Jimenez Perrino Julia
- Teruelo Jimenez Beatriz
- Teruelo Jimenez Ignacio
- Teruelo Jimenez Victor Jose
- Teruelo Vara Ignacio
Presidente
Secretario
- Teruelo Vara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 207, S 8, H SA 12897, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-37
Información de TERUELO VARA IGNACIO
Mostramos los datos de TERUELO VARA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERUELO VARA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos