TERUEL ESTEBAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de TERUEL ESTEBAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERUEL ESTEBAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES LOGISTICAS TERUEL SL | Administrador Unico | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE TERUEL ESTEBAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERUEL ESTEBAN FRANCISCO
Empresa: HERDELE 2008 SL
Administrador Solidario
- Moyano Merino David
- Teruel Esteban Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40928 , F 156, S 8, H B 373094, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-08
Empresa: SOLUCIONES LOGISTICAS TERUEL SL
Administrador Unico
- Teruel Esteban Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 49, S 8, H B 478563, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: HERDELE 2008 SL
Administrador Solidario
- Moyano Merino David
- Teruel Esteban Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40928 , F 155, S 8, H B 373094, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
Empresa: HERDELE 2008 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fornies Sergio
- Teruel Esteban Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40928 , F 151, S 8, H B 373094, I/A 1 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Información de TERUEL ESTEBAN FRANCISCO
Mostramos los datos de TERUEL ESTEBAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERUEL ESTEBAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos