TERSIGNI DANIELE
Informe ejecutivo de TERSIGNI DANIELE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERSIGNI DANIELE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIMERA TF SL | Socio Unico | 19/12/2022 | |
KIMERA TF SL | Administrador Unico | 19/12/2022 |
VINCULACIONES DE TERSIGNI DANIELE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERSIGNI DANIELE
Empresa: LOMA DE TENERIFE SL
Administrador Unico
- Tersigni Daniele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 112, S 8, H TF 60777, I/A 5 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-38
Empresa: LOMA DE TENERIFE SL
Administrador Unico
- Tersigni Daniele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 112, S 8, H TF 60777, I/A 4 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-38
Empresa: KIMERA TF SL
Administrador Unico
- Tersigni Daniele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 64, S 8, H TF 69132, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: KIMERA TF SL
Socio Único
- Tersigni Daniele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 64, S 8, H TF 69132, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Información de TERSIGNI DANIELE
Mostramos los datos de TERSIGNI DANIELE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERSIGNI DANIELE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos