TERRY CAREAGA MARIA
Informe ejecutivo de TERRY CAREAGA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TERRY CAREAGA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GODELLO STTIK SL | Administrador Solidario | 17/05/2012 | |
SHAVE WELL SL | Administrador Solidario | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE TERRY CAREAGA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERRY CAREAGA MARIA
Empresa: PORTO FISIKO SL
Administrador Unico
- Terry Careaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 172, S 8, H CA 37276, I/A 5 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-11
Empresa: PORTO FISIKO SL
Administrador Unico
- Terry Careaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 172, S 8, H CA 37276, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-11
Empresa: SHAVE WELL SL
Administrador Solidario
- Terry Careaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 209, S 8, H CA 40409, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-11
Empresa: GODELLO STTIK SL
Administrador Solidario
- Terry Careaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 63, S 8, H CA 40128, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-11
Empresa: PORTO RETAMAR SL
Administrador Solidario
- Suanzes Caballero Virginia
- Terry Careaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 3, S 8, H CA 37894, I/A 6 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-11
Empresa: PORTO RETAMAR SL
Administrador Solidario
- Suanzes Caballero Virginia
- Terry Careaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 2, S 8, H CA 37894, I/A 5 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-11
Información de TERRY CAREAGA MARIA
Mostramos los datos de TERRY CAREAGA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERRY CAREAGA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos