TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA
Informe ejecutivo de TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECISION AQ (ES) SL | Apoderado Solidario | 12/03/2020 |
VINCULACIONES DE TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA
Apoderado Solidario
- Morral Carbonell Gerard
- Soria Puig Adolfo
- Terricabras Miarons Anna Maria
Apoderado
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2995 , F 90, S 8, H PM 63645, I/A 5 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-07
Empresa: ACROSS HEALTH SL
Apoderado Solidario
- Terricabras Miarons Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42367 , F 86, S 8, H B 405591, I/A 11 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Apoderado Solidario
- Morral Carbonell Gerard
- Soria Puig Adolfo
- Terricabras Miarons Anna Maria
Apoderado
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 133, S 8, H PM 63645, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-07
Información de TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA
Mostramos los datos de TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERRICABRAS MIARONS ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos