TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO
Informe ejecutivo de TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE VELVET PRODUCCIONS SL | Administrador Unico | 13/04/2016 | |
REVISTA CASTELLS SL | Administrador Unico | 28/06/2013 | |
HYDRA MEDIA ADVERTISING SL | Administrador Solidario | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO
Empresa: BLUE VELVET PRODUCCIONS SL
Administrador Unico
- Terraza De Valicourt Santiago Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 122, S 8, H B 483779, I/A 1 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: REVISTA CASTELLS SL
Administrador Unico
- Terraza De Valicourt Santiago Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43827 , F 112, S 8, H B 439463, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08
Empresa: HYDRA MEDIA ADVERTISING SL
Administrador Solidario
- De Valicourt De Sierra Mercedes
- Terraza De Valicourt Santiago Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41638 , F 81, S 8, H B 391572, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Información de TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO
Mostramos los datos de TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERRAZA DE VALICOURT SANTIAGO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos