TERRADES RENART MARIA JOSE
Informe ejecutivo de TERRADES RENART MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERRADES RENART MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUES DE CULLERA SA | Secretario No Consejero | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE TERRADES RENART MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERRADES RENART MARIA JOSE
Empresa: AIGUES DE CULLERA SA
Vicesecretario No Consejero
- Terrades Renart Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8888, L 6174, F 11, S 8, H V 21036, I/A 52 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-46
Empresa: AIGUES DE CULLERA SA
Secretario No Consejero
- Terrades Renart Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8888, L 6174, F 7, S 8, H V 21036, I/A 45 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Empresa: AIGUES DE CULLERA SA
Consejero
- Terrades Renart Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8888, L 6174, F 7, S 8, H V 21036, I/A 44 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Consejero
- Cantos Perez Javier
- Mayor Vallet Jordi
- Ortiz Olivert Maria Francesca
- Roca Palomares Silvia Teresa
- Terrades Renart Maria Jose
- Tortajada Tur Salvador Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 7, S 8, H V 29620, I/A 20 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-46
Empresa: AIGUES DE CULLERA SA
Apoderado
Consejero
- Armengot Gimenez Juan Vicente
- Ballesta Davo Maria Angeles
- Bartual Vargas Francisco Javier
- Cervero Melia Ernesto
- Giovanni Marras Massimo Salvatore
- Mayor Vallet Jordi
- Rosello I Marti Josep Vicent
- Sancho Del Valle Fernando Adolfo
- Santamaria Amoros Salvador
- Terrades Renart Maria Jose
- Tortajada Tur Salvador
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8888, L 6174, F 4, S 8, H V 21036, I/A 40 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-46
Consejero
- Cantos Perez Javier
- Mayor Vallet Jordi
- Ortiz Olivert Maria Francesca
- Roca Palomares Silvia Teresa
- Terrades Renart Maria Jose
- Tortajada Tur Salvador Enrique
Gerente
Interventor
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 7, S 8, H V 29620, I/A 19 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-46
Información de TERRADES RENART MARIA JOSE
Mostramos los datos de TERRADES RENART MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERRADES RENART MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos