TEROL SAN ROMAN LAURA
Informe ejecutivo de TEROL SAN ROMAN LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEROL SAN ROMAN LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REYNOBRO SL | Apoderado | 02/08/2024 | |
LUNIMARE2018 SL | Apoderado | 25/04/2023 | |
BURMET ALICANTE SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 |
VINCULACIONES DE TEROL SAN ROMAN LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEROL SAN ROMAN LAURA
Empresa: REYNOBRO SL
Apoderado
- Terol San Roman Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192734, I/A 2 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: LUNIMARE2018 SL
Apoderado
- Terol San Roman Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193 , F 110, S 8, H A 163977, I/A 2 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-03
Empresa: LAVIS TEROL SL
Apoderado
- Terol San Roman Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885 , F 32, S 8, H A 146457, I/A 4 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-03
Empresa: LAVIS TEROL SL
Apoderado
- Terol San Roman Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885 , F 31, S 8, H A 146457, I/A 2 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-03
Empresa: BURMET ALICANTE SL
Administrador Solidario
- Terol San Roman Laura
- Terol San Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 119, S 8, H A 131876, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-03
Información de TEROL SAN ROMAN LAURA
Mostramos los datos de TEROL SAN ROMAN LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEROL SAN ROMAN LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos