TEROL PENADES ENRIQUE
Informe ejecutivo de TEROL PENADES ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TEROL PENADES ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERGIO TEROL SL | Apoderado | 15/09/2016 | |
VALORA PREVENCION SL | Consejero | 04/08/2009 | 01/09/2015 |
MANTEROL SA | Presidente | 12/01/2009 | 04/06/2015 |
MANTEROL SA | Consejero | 12/01/2009 | 04/06/2015 |
VINCULACIONES DE TEROL PENADES ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEROL PENADES ENRIQUE
Empresa: TEFECO SL
Apoderado
- Terol Penades Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4985, L 2293, F 84, S 8, H V 22934, I/A 18 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 99, S 8, H V 109989, I/A 81 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-46
Empresa: MANTEROL SA
Consejero
- Terol Contreras German
- Terol Contreras Nicolas
- Terol Penades Enrique
- Terol Vidal Jose Luis
Presidente
- Terol Penades Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4160, L 1472, F 123, S 8, H V 19206, I/A 49 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: SOCIEDAD DE PREVENCION DE UMIVALE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8633, L 5920, F 114, S 8, H V 109989, I/A 30 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-46
Empresa: MANTEROL SA
Consejero
- Terol Contreras German
- Terol Contreras Nicolas
- Terol Penades Enrique
- Terol Vidal Jose Luis
Presidente
- Terol Penades Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4160, L 1472, F 122, S 8, H V 19206, I/A 41 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-46
Empresa: MANTEROL SA
Consejero
Presidente
- Terol Penades Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4160, L 1472, F 122, S 8, H V 19206, I/A 41 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-46
Información de TEROL PENADES ENRIQUE
Mostramos los datos de TEROL PENADES ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEROL PENADES ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos