TERMES HERRAN ROSA MARIA
Informe ejecutivo de TERMES HERRAN ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TERMES HERRAN ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVISIONS DE VEHICLES SA | Consejero | 20/09/2023 | |
PREVENCONTROL SA | Consejero | 26/07/2022 |
VINCULACIONES DE TERMES HERRAN ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERMES HERRAN ROSA MARIA
Empresa: REVISIONS DE VEHICLES SA
Consejero
- Ruiz Ventura Joaquin
- Termes Badia Adrian
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Maria
- Vilardell Borras Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21314 , F 223, S 8, H B 20221, I/A 58 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Empresa: REVISIONS DE VEHICLES SA
Consejero
- Ruiz Ventura Joaquin
- Termes Badia Adrian
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Maria
- Vilardell Borras Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21314 , F 223, S 8, H B 20221, I/A 58 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Empresa: PREVENCONTROL SA
Consejero
- Ruiz Ventura Joaquin
- Termes Badia Adrian
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Maria
- Vilardell Borras Montserrat
Director Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32057 , F 51, S 8, H B 205646, I/A 14 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: REVISIONS DE VEHICLES SA
Consejero
- Ruiz Ventura Joaquin
- Termes Badia Adrian
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Maria
- Vilardell Borras Montserrat
PRES.HONORI.
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21314 , F 219, S 8, H B 20221, I/A 50 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Empresa: REVISIONS DE VEHICLES SA
Consejero
- Ruiz Ventura Joaquin
- Termes Badia Adrian
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Maria
- Vilardell Borras Montserrat
PRES.HONORI.
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21314 , F 216, S 8, H B 20221, I/A 41 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: REVISIONS DE VEHICLES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ruiz Ventura Joaquin
- Termes Badia Adrian
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Maria
- Vilardell Borras Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21314 , F 216, S 8, H B 20221, I/A 41 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: REVISIONS DE VEHICLES SA
Consejero
- Termes Herran Rosa Maria
- Vilardell Borras Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21314 , F 214, S 8, H B 20221, I/A 36 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Información de TERMES HERRAN ROSA MARIA
Mostramos los datos de TERMES HERRAN ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERMES HERRAN ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos