TERESCHENKO JULIA
Informe ejecutivo de TERESCHENKO JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TERESCHENKO JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 24/11/2017 | 11/12/2020 |
PAGEGROUP TECHNOLOGY SERVICES SL | Apoderado | 24/11/2017 | 09/12/2020 |
PAGE GROUP SPAIN RECURSOS HUMANOS ETT SA | Apoderado | 13/11/2017 | 04/12/2020 |
PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA | Apoderado | 14/11/2017 | 12/12/2018 |
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA | Apoderado | 24/11/2017 | 12/12/2018 |
VINCULACIONES DE TERESCHENKO JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERESCHENKO JULIA
Empresa: MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23925 , F 209, S 8, H M 429608, I/A 53 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Empresa: MICHAEL PAGE AD SL
Apoderado
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 190, S 8, H M 289720, I/A 46 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Apoderado
- Jimenez Martinez Macarena
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 26, S 8, H M 199514, I/A 150 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: MICHAEL PAGE AD SL
Apoderado
- Fort Ros Jessica
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 183, S 8, H M 289720, I/A 33 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Fort Ros Jessica
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 53, S 8, H M 192010, I/A 70 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Empresa: MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado
- Fort Ros Jessica
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23925 , F 199, S 8, H M 429608, I/A 33 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Empresa: PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA
Apoderado
- Fort Ros Jessica
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24099 , F 216, S 8, H M 433011, I/A 34 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Apoderado
- Fort Ros Jessica
- Tereschenko Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 80, S 8, H M 199514, I/A 108 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Información de TERESCHENKO JULIA
Mostramos los datos de TERESCHENKO JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERESCHENKO JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos