TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ
Informe ejecutivo de TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDINA MACHUCA DENTAL SCP | Administrador Solidario | 07/04/2016 |
VINCULACIONES DE TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ
Empresa: MEDINA MACHUCA DENTAL SCP
Administrador Solidario
- Medina Garrido Rodolfo Antonio
- Teresa Miguelina Jazmin Machuca Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45301 , F 95, S 8, H B 483425, I/A 1 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Empresa: DB PREVISION 2 FP
MRO.COMS.CTR
- Stephen Bartlet
- Teresa Miguelina Jazmin Machuca Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 115, S 8, H B 161442, I/A 148 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-08
Empresa: GRUPO DENTAL MEDINA SL
Liquidador
- Teresa Miguelina Jazmin Machuca Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36773 , F 30, S 8, H B 285980, I/A 4 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: GRUPO DENTAL MEDINA SL
Administrador Unico
- Teresa Miguelina Jazmin Machuca Ortiz
Liquidador
- Teresa Miguelina Jazmin Machuca Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36773 , F 30, S 8, H B 285980, I/A 4 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: DB PREVISION 2 FP
MRO.COMS.CTR
- Teresa Miguelina Jazmin Machuca Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 159, S 8, H B 161442, I/A 130 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-08
Información de TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ
Mostramos los datos de TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERESA MIGUELINA JAZMIN MACHUCA ORTIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos