TEREISA CORTES MANUEL
Informe ejecutivo de TEREISA CORTES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEREISA CORTES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUNEMO CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 02/12/2021 | |
TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL SL | Apoderado | 05/01/2011 |
VINCULACIONES DE TEREISA CORTES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEREISA CORTES MANUEL
Empresa: LUNEMO CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Escudero Garcia Ana
- Tereisa Cortes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34412 , F 166, S 8, H M 619013, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: ONMYMIND SL
Administrador Unico
- Tereisa Cortes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 178, S 8, H M 649971, I/A 3 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: ONMYMIND SL
Socio Único
- Tereisa Cortes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 175, S 8, H M 649971, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Empresa: ONMYMIND SL
Administrador Unico
- Tereisa Cortes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 175, S 8, H M 649971, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL SL
Apoderado
- Tereisa Cortes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16535 , F 17, S 8, H M 281631, I/A 11 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Información de TEREISA CORTES MANUEL
Mostramos los datos de TEREISA CORTES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEREISA CORTES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos