TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO
Informe ejecutivo de TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSUMIDOR GLOBAL MEDIA SL | Representante | 07/05/2024 |
VINCULACIONES DE TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO
Empresa: CONSUMIDOR GLOBAL MEDIA SL
Consejero
Presidente
Representante
- Tercero Garcia Alejandro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40700 , F 97, S 8, H M 722223, I/A 7 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: CRONICAGLOBAL MEDIA SL
REPR.143 RRM
- Tercero Garcia Alejandro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 143, S 8, H B 471127, I/A 16 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Empresa: CRONICAGLOBAL MEDIA SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Tercero Garcia Alejandro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 142, S 8, H B 471127, I/A 11 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: CRONICAGLOBAL MEDIA SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Tercero Garcia Alejandro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 142, S 8, H B 471127, I/A 11 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: CRONICAGLOBAL MEDIA SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Tercero Garcia Alejandro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44911 , F 198, S 8, H B 471127, I/A 7 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Información de TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO
Mostramos los datos de TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERCERO GARCIA ALEJANDRO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos