TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGEL SL | Administrador Unico | 04/01/2010 | 22/01/2019 |
PEGEL SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL
Empresa: PEGEL SL
Administrador Unico
- Tercero Castilla Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 73, S 8, H M 23628, I/A 6 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: PEGEL SL
Administrador Unico
- Tercero Castilla Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 71, S 8, H M 23628, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Empresa: PEGEL SL
Administrador Solidario
- Hernando Llorente Pedro
- Tercero Castilla Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 71, S 8, H M 23628, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Información de TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERCERO CASTILLA MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos