TERCERO CAMPOS VICENTA
Informe ejecutivo de TERCERO CAMPOS VICENTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TERCERO CAMPOS VICENTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVEL LUXURY INCOMING SA | Apoderado | 07/12/2015 | |
TABORBUS SA | Apoderado | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE TERCERO CAMPOS VICENTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERCERO CAMPOS VICENTA
Empresa: TRAVEL LUXURY INCOMING SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13441 , F 57, S 8, H M 218073, I/A 13 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: TABORBUS SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 12, S 8, H M 45107, I/A 14 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: TRAVEL LUXURY INCOMING SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13441 , F 57, S 8, H M 218073, I/A 12 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Empresa: VIAJES TABOR BUS SA
Apoderado
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13441 , F 56, S 8, H M 218073, I/A 10 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: VIAJES TABOR BUS SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13441 , F 55, S 8, H M 218073, I/A 9 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: TABORBUS SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 12, S 8, H M 45107, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: TABORBUS SA
Apoderado
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 11, S 8, H M 45107, I/A 12 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: TABORBUS SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 11, S 8, H M 45107, I/A 11 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: TABORBUS SA
Administrador Unico
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 10, S 8, H M 45107, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: TABORBUS SA
Administrador Solidario
- Taborda Tercero Francisco Javier
- Tercero Campos Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 10, S 8, H M 45107, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
VER MAS ACTOS
Información de TERCERO CAMPOS VICENTA
Mostramos los datos de TERCERO CAMPOS VICENTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERCERO CAMPOS VICENTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos