TERCERO BENITO SANTIAGO
Informe ejecutivo de TERCERO BENITO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERCERO BENITO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUTER ELEVE SL | Administrador Unico | 22/08/2019 | |
MONTAJES JIZARKO SL | Administrador Unico | 17/05/2019 | |
MONTAJES JIZARKO SL | Apoderado | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE TERCERO BENITO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERCERO BENITO SANTIAGO
Empresa: GRUAS Y POLIPASTOS FAS SL
Administrador Solidario
- Tercero Benito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4703 , F 59, S 8, H BI 46330, I/A 2 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-48
Empresa: GRUTER ELEVE SL
Administrador Unico
- Tercero Benito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763, L 554, F 41, S 8, H BU 17879, I/A 1 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-09
Empresa: MONTAJES JIZARKO SL
Administrador Unico
- Tercero Benito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 86, S 8, H BI 53782, I/A 4 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-48
Empresa: MONTAJES JIZARKO SL
Apoderado
- Tercero Benito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 83, S 8, H BI 53782, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-48
Información de TERCERO BENITO SANTIAGO
Mostramos los datos de TERCERO BENITO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERCERO BENITO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos