TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO
Informe ejecutivo de TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECUABOLNI SL | Administrador Solidario | 27/12/2018 | 10/02/2020 |
ECUABOLNI SL | Administrador Unico | 03/10/2018 | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO
Empresa: ECUABOLNI SL
Administrador Solidario
- Teran Duque Franklin Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 92, S 8, H SS 40983, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Empresa: ECUABOLNI SL
Administrador Solidario
- Cano Lopez Mainor Antonio
- Melgar Eguez Viviana
- Teran Duque Franklin Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 91, S 8, H SS 40983, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: ECUABOLNI SL
Administrador Unico
- Teran Duque Franklin Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 91, S 8, H SS 40983, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: ECUABOLNI SL
Administrador Unico
- Teran Duque Franklin Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 89, S 8, H SS 40983, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-20
Información de TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO
Mostramos los datos de TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERAN DUQUE FRANKLIN GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos