TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA
Informe ejecutivo de TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUVEANNA SL | Administrador Unico | 18/10/2023 | |
LISATINA SL | Apoderado Solidario | 27/10/2022 |
VINCULACIONES DE TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA
Empresa: JUVEANNA SL
Administrador Unico
- Teodora Ventsislavova Tinkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34637 , F 4, S 8, H B 253372, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Empresa: LISATINA SL
Apoderado Solidario
- Teodora Ventsislavova Tinkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48461 , F 184, S 8, H B 584738, I/A 2 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Empresa: GLOBAL EXACT SL
Administrador Unico
- Teodora Ventsislavova Tinkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44931 , F 22, S 8, H B 471692, I/A 2 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
Empresa: GLOBAL EXACT SL
Administrador Unico
- Teodora Ventsislavova Tinkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44931 , F 21, S 8, H B 471692, I/A 1 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Empresa: SINCRONIA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Teodora Ventsislavova Tinkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41153 , F 56, S 8, H B 380754, I/A 13 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Empresa: SINCRONIA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Teodora Ventsislavova Tinkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41153 , F 56, S 8, H B 380754, I/A 12 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Información de TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA
Mostramos los datos de TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEODORA VENTSISLAVOVA TINKOVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos