TENT IOAN- GHEORGHE
Informe ejecutivo de TENT IOAN- GHEORGHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TENT IOAN- GHEORGHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFIL&STEEL SL | Socio Unico | 09/03/2015 | 16/03/2016 |
PROFIL&STEEL SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | 16/03/2016 |
TICTAC NEGOCIOS SL | Administrador Solidario | 04/06/2013 | 07/04/2014 |
VINCULACIONES DE TENT IOAN- GHEORGHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENT IOAN- GHEORGHE
Empresa: PROFIL&STEEL SL
Administrador Unico
- Tent Ioan- Gheorghe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 256, L 256, F 181, S 8, H TE 5844, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-44
Empresa: PROFIL&STEEL SL
Administrador Unico
- Tent Ioan- Gheorghe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 203, S 8, H V 122647, I/A 8 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-46
Empresa: PROFIL&STEEL SL
Nuevo Socio Único
- Tent Ioan- Gheorghe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 203, S 8, H V 122647, I/A 7 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-46
Empresa: TICTAC NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Tent Ioan- Gheorghe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 61, S 8, H TE 5688, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-44
Empresa: TICTAC NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Bitaityte Oksana
- Tent Ioan- Gheorghe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 154, S 8, H V 154245, I/A 2 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-46
Información de TENT IOAN- GHEORGHE
Mostramos los datos de TENT IOAN- GHEORGHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENT IOAN- GHEORGHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos