TENT ARGUDO ANTONIO
Informe ejecutivo de TENT ARGUDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TENT ARGUDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUITENT SL | Apoderado Solidario | 17/02/2010 | |
SAJEM SL | Apoderado | 15/01/2010 | |
HOTEL TURIA SA | Apoderado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE TENT ARGUDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENT ARGUDO ANTONIO
Empresa: ALQUITENT SL
Apoderado Solidario
- Tent Argudo Antonio
- Tent Perez Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8503, L 5793, F 8, S 8, H V 115662, I/A 4 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-46
Empresa: ALQUITENT SL
Administrador Solidario
- Tent Argudo Antonio
- Tent Perez Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8503, L 5793, F 7, S 8, H V 115662, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-46
Empresa: ARRENDADOS SA
Apoderado
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7316, L 4618, F 190, S 8, H V 86344, I/A 5 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-46
Empresa: ARRENDADOS SA
Administrador Unico
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7316, L 4618, F 189, S 8, H V 86344, I/A 4 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-46
Empresa: SAJEM SA
Apoderado
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368, L 4669, F 62, S 8, H V 87426, I/A 9 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-46
Empresa: SAJEM SA
Administrador Unico
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368, L 4669, F 62, S 8, H V 87426, I/A 8 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-46
Empresa: CALPE APARTAMENTOS VORAMAR SL
Apoderado
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7319, L 4620, F 213, S 8, H V 86389, I/A 6 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-46
Empresa: CALPE APARTAMENTOS VORAMAR SL
Administrador Unico
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7319, L 4620, F 213, S 8, H V 86389, I/A 5 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-46
Empresa: SAJEM SA
Administrador Unico
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368, L 4669, F 62, S 8, H V 87426, I/A 7 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-46
Empresa: APARTHOTEL EUROPA SL
Apoderado
- Tent Argudo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137, L 4440, F 12, S 8, H V 82567, I/A 3 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-46
VER MAS ACTOS
Información de TENT ARGUDO ANTONIO
Mostramos los datos de TENT ARGUDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENT ARGUDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos