TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILIA CORUÑA SL | Apoderado | 11/10/2017 | |
TBE TABIQUE INGENIERIA SL | Apoderado | 14/09/2011 |
VINCULACIONES DE TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS
Empresa: ANTONIO TENREIRO PITA SL
Administrador Mancomunado
- Tenreiro Prado Antonio Luis
- Tenreiro Prado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2693 , F 220, S 8, H C 30665, I/A 4 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-15
Empresa: INVERCORUÑA 2010 SL
Administrador Unico
- Tenreiro Prado Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 47, S 8, H C 44279, I/A 4 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-15
Empresa: ALQUILIA CORUÑA SL
Apoderado
- Tenreiro Prado Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 220, S 8, H C 48884, I/A 16 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-15
Empresa: DELTA INVEST 2016 SL
Administrador Unico
- Tenreiro Prado Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 85, S 8, H C 55065, I/A 2 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-15
Empresa: INVERCORUÑA 2010 SL
Administrador Unico
- Tenreiro Prado Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 47, S 8, H C 44279, I/A 3 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-15
Empresa: DELTA INVEST 2016 SL
Administrador Unico
- Tenreiro Prado Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 85, S 8, H C 55065, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-15
Empresa: TBE TABIQUE INGENIERIA SL
Apoderado
- Tenreiro Prado Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 72, S 8, H C 40902, I/A 6 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-15
Información de TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENREIRO PRADO ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos