TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER
Informe ejecutivo de TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRUN INVERSIONES SICAV | Consejero | 14/08/2013 |
VINCULACIONES DE TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Tenorio Lopez Carlos
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46665 , F 200, S 8, H M 783790, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: GANNET PARTNERS SGEIC SA
Consejero
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 98, S 8, H M 773565, I/A 6 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Apoderado
- Ocaña Rodriguez Gabriel
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 43, S 8, H M 783790, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: GANNET PARTNERS SGEIC SA
Apoderado
Consejero
- Ocaña Rodriguez Gabriel
- Sanz Gras Jorge
- Sanz Pinedo Jose Ramon
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 91, S 8, H M 773565, I/A 1 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Empresa: AIRUN INVERSIONES SA
Liquidador Solidario
- Ocaña Rodriguez Gabriel
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20425 , F 143, S 8, H M 219705, I/A 36 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Empresa: AIRUN INVERSIONES SA
Consejero
- Ocaña Rodriguez Gabriel
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20425 , F 143, S 8, H M 219705, I/A 36 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Empresa: SARSUIL INVERSIONES SICAV
Liquidador Solidario
- Ocaña Rodriguez Gabriel
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17156 , F 216, S 8, H M 243427, I/A 32 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: SARSUIL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Ocaña Rodriguez Gabriel
- Sanz Pinedo Jose Ramon
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17156 , F 216, S 8, H M 243427, I/A 32 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: SARSUIL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Secretario
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17156 , F 215, S 8, H M 243427, I/A 28 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: AIRUN INVERSIONES SICAV
Consejero
- Tenorio Lopez Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20425 , F 139, S 8, H M 219705, I/A 26 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-28
Información de TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER
Mostramos los datos de TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENORIO LOPEZ CARLOS-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos