TENORIO HENARES MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de TENORIO HENARES MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TENORIO HENARES MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M. T. O. CONSULTING ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SLL | Administrador Unico | 13/02/2019 |
VINCULACIONES DE TENORIO HENARES MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENORIO HENARES MARIA VICTORIA
Empresa: M. T. O. REAL STATE SRL
Liquidador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 43, S 8, H SE 58178, I/A 4 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-41
Empresa: M. T. O. REAL STATE SRL
Administrador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Liquidador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 43, S 8, H SE 58178, I/A 4 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-41
Empresa: M.T.O. ASESORIA FISCAL SL
Administrador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 155, S 8, H SE 21323, I/A 5 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Administrador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6674 , F 91, S 8, H SE120721, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-41
Empresa: M.T.O. ASESORIA FISCAL SL
Administrador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 155, S 8, H SE 21323, I/A 4 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-41
Empresa: M. T. O. REAL STATE SRL
Administrador Unico
- Tenorio Henares Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 42, S 8, H SE 58178, I/A 3 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-41
Información de TENORIO HENARES MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de TENORIO HENARES MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENORIO HENARES MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos