TENORIO BELMONTE MARIA ROSA
Informe ejecutivo de TENORIO BELMONTE MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TENORIO BELMONTE MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEARNING LANGUAGES INSTITUTE SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2016 | |
LEARNING LANGUAGES INSTITUTE SL | Apoderado | 21/10/2014 |
VINCULACIONES DE TENORIO BELMONTE MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENORIO BELMONTE MARIA ROSA
Empresa: CAMBRIDGE COLLEGE HEMMINGS LL SL
Liquidador Unico
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 155, S 8, H GU 9842, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-19
Empresa: CAMBRIDGE COLLEGE HEMMINGS LL SL
Administrador Unico
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 155, S 8, H GU 9842, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-19
Empresa: CAMBRIDGE COLLEGE HEMMINGS LL SL
Administrador Unico
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 153, S 8, H GU 9842, I/A 1 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-19
Empresa: CAMBRIDGE COLLEGE HEMMINGS LL SL
Socio Único
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 153, S 8, H GU 9842, I/A 1 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-19
Empresa: LEARNING LANGUAGES INSTITUTE SL
Administrador Mancomunado
- Castellanos Martin Valentin
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30219 , F 25, S 8, H M 543918, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: LEARNING LANGUAGES INSTITUTE SL
Apoderado
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30219 , F 24, S 8, H M 543918, I/A 4 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: LEARNING LANGUAGES INSTITUTE SL
Administrador Unico
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30219 , F 24, S 8, H M 543918, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: LEARNING LANGUAGES INSTITUTE SL
Administrador Unico
- Tenorio Belmonte Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30219 , F 22, S 8, H M 543918, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Información de TENORIO BELMONTE MARIA ROSA
Mostramos los datos de TENORIO BELMONTE MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENORIO BELMONTE MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos