TENA CASTELLANOS AURELIO
Informe ejecutivo de TENA CASTELLANOS AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TENA CASTELLANOS AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENA-ALVAREZ TRAVEL SL | Apoderado | 03/05/2016 |
VINCULACIONES DE TENA CASTELLANOS AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENA CASTELLANOS AURELIO
Empresa: REYNTENA TRAVEL SL
Liquidador
- Tena Castellanos Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32982 , F 77, S 8, H M 593674, I/A 4 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: REYNTENA TRAVEL SL
Administrador Unico
- Tena Castellanos Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32982 , F 77, S 8, H M 593674, I/A 4 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: REYNTENA TRAVEL SL
Administrador Unico
- Tena Castellanos Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32982 , F 76, S 8, H M 593674, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: TENA-ALVAREZ TRAVEL SL
Apoderado
- Tena Castellanos Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34630 , F 96, S 8, H M 623015, I/A 2 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: REYNTENA TRAVEL SL
Apoderado
- Tena Castellanos Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32982 , F 76, S 8, H M 593674, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Información de TENA CASTELLANOS AURELIO
Mostramos los datos de TENA CASTELLANOS AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENA CASTELLANOS AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos