TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE
Informe ejecutivo de TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMETEM 23 SL | Administrador Unico | 11/12/2023 |
VINCULACIONES DE TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE
Empresa: ARMETEM 23 SL
Administrador Unico
- Temprano Hidalgo Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49046 , F 64, S 8, H B 605704, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-08
Empresa: BUFETE GUIX SLP
Liquidador
- Temprano Hidalgo Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 65, S 8, H B 390624, I/A 22 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-08
Empresa: OLEARIC TEAM SL
Administrador Unico
- Temprano Hidalgo Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 32, S 8, H B 534015, I/A 3 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: BUFETE ICART-GUIX SLP
Liquidador
- Temprano Hidalgo Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 64, S 8, H B 390624, I/A 19 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: OLEARIC TEAM SL
Administrador Unico
- Temprano Hidalgo Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 32, S 8, H B 534015, I/A 2 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Información de TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE
Mostramos los datos de TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEMPRANO HIDALGO CARLOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos