TELLO TELLER MARIA ELENA
Informe ejecutivo de TELLO TELLER MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TELLO TELLER MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELPAN ALJUEL SL | Apoderado | 04/05/2022 |
VINCULACIONES DE TELLO TELLER MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLO TELLER MARIA ELENA
Empresa: HOSTELPAN ALJUEL SL
Apoderado
- Tello Teller Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 166, S 8, H Z 70139, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-50
Empresa: T. PACK SL
Administrador Unico
- Tello Teller Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 68, S 8, H Z 3779, I/A 12 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-50
Empresa: T. PACK SL
Administrador Unico
- Tello Teller Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 68, S 8, H Z 3779, I/A 10 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-50
Empresa: T. PACK SL
Administrador Solidario
- Cabrera Rivas David
- Tello Teller Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 68, S 8, H Z 3779, I/A 10 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-50
Empresa: T. PACK SL
Administrador Solidario
- Cabrera Rivas David
- Tello Teller Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 68, S 8, H Z 3779, I/A 9 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-50
Información de TELLO TELLER MARIA ELENA
Mostramos los datos de TELLO TELLER MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLO TELLER MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos