TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATEMAR 1986 SL | Administrador Unico | 15/01/2020 | |
ELECTROCUARTE SL | Administrador Unico | 22/11/2019 | |
MATEMAR 1986 SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
Empresa: MATEMAR 1986 SL
Administrador Unico
- Tello Dominguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 26, S 8, H Z 60251, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-50
Empresa: MATEMAR 1986 SL
Administrador Solidario
- Martin Casanova Florencio Jose
- Tello Dominguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 26, S 8, H Z 60251, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-50
Empresa: ELECTROCUARTE SL
Administrador Unico
- Tello Dominguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4440 , F 10, S 8, H Z 66352, I/A 1 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-50
Empresa: MATEMAR 1986 SL
Administrador Mancomunado
- Martin Casanova Florencio Jose
- Tello Dominguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 25, S 8, H Z 60251, I/A 1 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-50
Información de TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLO DOMINGUEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos