TELLEZ GAMERO ANA MARIA
Informe ejecutivo de TELLEZ GAMERO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TELLEZ GAMERO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES OTIBAR SL | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
J BENABAL E HIJOS SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE TELLEZ GAMERO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLEZ GAMERO ANA MARIA
Empresa: CONSTRUCCIONES OTIBAR SL
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 28375, I/A 18 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-41
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42979, I/A 17 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-41
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3190 , F 159, S 8, H SE 42979, I/A 12 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: CONSTRUCCIONES OTIBAR SL
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 155, S 8, H SE 28375, I/A 14 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3190 , F 156, S 8, H SE 42979, I/A 8 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-41
Empresa: CONSTRUCCIONES OTIBAR SL
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 153, S 8, H SE 28375, I/A 10 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-41
Empresa: CONSTRUCCIONES OTIBAR SL
Administrador Mancomunado
- Portillo Dominguez Jesus
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 153, S 8, H SE 28375, I/A 10 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-41
Empresa: CONSTRUCCIONES OTIBAR SL
Administrador Mancomunado
- Portillo Dominguez Jesus
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 152, S 8, H SE 28375, I/A 9 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-41
Empresa: LIMPIEZAS OROMANA SL
Administrador Unico
- Tellez Gamero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 201, S 8, H SE 28385, I/A 7 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Información de TELLEZ GAMERO ANA MARIA
Mostramos los datos de TELLEZ GAMERO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLEZ GAMERO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos