TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA
Informe ejecutivo de TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDERI TRADE SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2023 |
VINCULACIONES DE TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA
Empresa: CONDERI TRADE SL
Administrador Mancomunado
- Quesada Fernandez Jardon Jorge Francisco
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 166, S 8, H M 775030, I/A 2 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Empresa: ARBEGAIN SL
Administrador Unico
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 125, S 8, H SS 33997, I/A 7 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20
Empresa: LIRENT-6 SL
Administrador Unico
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 73, S 8, H SS 11124, I/A 9 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20
Empresa: ARBEGAIN SL
Administrador Unico
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 125, S 8, H SS 33997, I/A 6 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-20
Empresa: ARBEGAIN SL
Administrador Solidario
- Camacho Perea Jeronimo
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 125, S 8, H SS 33997, I/A 6 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-20
Empresa: LIRENT-6 SL
Administrador Unico
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 73, S 8, H SS 11124, I/A 8 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-20
Empresa: LIRENT-6 SL
Administrador Solidario
- Camacho Perea Jeronimo
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 73, S 8, H SS 11124, I/A 8 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-20
Empresa: LIRENT-6 SL
Administrador Solidario
- Camacho Perea Jeronimo
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 72, S 8, H SS 11124, I/A 6 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: GASTEISMA SL
Administrador Solidario
- Camacho Perea Jeronimo
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 124, S 8, H SS 33997, I/A 4 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: EXTENDED HOME GROUP SL
Consejero
- Telleria Calisalvo Natalia Angela
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 108, S 8, H SS 34491, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-20
VER MAS ACTOS
Información de TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA
Mostramos los datos de TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLERIA CALISALVO NATALIA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos