TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDRAULICAS DEL BIDASOA SA | Administrador Solidario | 17/09/2015 | |
ELECTRA LESACARRA SA | Administrador Solidario | 01/02/2012 |
VINCULACIONES DE TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL
Empresa: ELECTRA LESACARRA SA
Administrador Solidario
- Oyarzabal Zubieta Maria Nieves
- Tellechea Zozaya Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 185, S 8, H NA 2850, I/A 31 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-31
Empresa: HIDRAULICAS DEL BIDASOA SA
Administrador Solidario
- Oyarzabal Zubieta Maria Nieves
- Tellechea Zozaya Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 21, S 8, H NA 4261, I/A 20 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-31
Empresa: ELECTRA LESACARRA SA
Administrador Solidario
- Oyarzabal Zubieta Maria Nieves
- Tellechea Zozaya Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 185, S 8, H NA 2850, I/A 29 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-31
Empresa: HIDRAULICAS DEL BIDASOA SA
Administrador Solidario
- Oyarzabal Zubieta Maria Nieves
- Tellechea Zozaya Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 21, S 8, H NA 4261, I/A 19 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-31
Empresa: ELECTRA LESACARRA SA
Administrador Solidario
- Oyarzabal Zubieta Maria Nieves
- Tellechea Zozaya Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 184, S 8, H NA 2850, I/A 26 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
Información de TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLECHEA ZOZAYA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos