TELLECHEA ROTA ALFREDO
Informe ejecutivo de TELLECHEA ROTA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TELLECHEA ROTA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T-SOLUCION-A GRUPO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 25/11/2021 | |
TENDENCIAS Y EDICIONES LUXURIA LIFESTYLE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 14/05/2018 | |
T-SOLUCION-A GRUPO EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 30/07/2015 |
VINCULACIONES DE TELLECHEA ROTA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLECHEA ROTA ALFREDO
Empresa: T-SOLUCION-A GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33707 , F 104, S 8, H M 606804, I/A 4 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Empresa: T-SOLUCION-A GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Ruiz-tapiador Jose Emilio
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33707 , F 104, S 8, H M 606804, I/A 4 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Administrador Unico
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37579 , F 118, S 8, H M 669811, I/A 1 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-28
Consejero
- Pinto Bermudez Alberto
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 73, S 8, H M 602523, I/A 13 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: T-SOLUCION-A GRUPO EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Arenas Ruiz-tapiador Jose Emilio
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33707 , F 102, S 8, H M 606804, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: T-SOLUCION-A GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Ruiz-tapiador Jose Emilio
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33707 , F 101, S 8, H M 606804, I/A 1 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalo Borda Alicia
- Suarez Jose Manuel
- Tellechea Rota Alfredo
Apoderado
- Suarez Jose Manuel
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 224, S 8, H M 289932, I/A 27 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Consejero
- Tellechea Rota Alfredo
Presidente
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 223, S 8, H M 289932, I/A 24 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalo Borda Alicia
- Millet Michel
- Suarez Jose Manuel
- Tellechea Rota Alfredo
Apoderado
- Millet Michel
- Suarez Jose Manuel
- Tellechea Rota Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 222, S 8, H M 289932, I/A 23 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Información de TELLECHEA ROTA ALFREDO
Mostramos los datos de TELLECHEA ROTA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLECHEA ROTA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos