TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS
Informe ejecutivo de TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUERTELL RENTAL SL | Apoderado | 29/09/2017 | |
GUERTELL RENTAL SL | Presidente | 30/06/2017 | |
GUERTELL RENTAL SL | Consejero | 30/06/2017 | |
MARIA JESUS MODA JOVEN SA | Administrador Solidario | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS
Empresa: MARIA JESUS MODA JOVEN SA
Administrador Solidario
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 168, S 8, H NA 8913, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-31
Empresa: COMERCIAL ARCHUETA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 119, S 8, H NA 9735, I/A 28 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-31
Empresa: COMERCIAL ARCHUETA SA
Consejero
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Guerendiain Tellechea Carlos
- Guerendiain Tellechea Jose Esteban
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Presidente
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 118, S 8, H NA 9735, I/A 25 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-31
Empresa: MARIA JESUS MODA JOVEN SA
Administrador Solidario
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 168, S 8, H NA 8913, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-31
Empresa: GUERTELL RENTAL SL
Apoderado
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Guerendiain Tellechea Carlos
- Guerendiain Tellechea Jose Esteban
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 100, S 8, H NA 36943, I/A 2 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-31
Empresa: GUERTELL RENTAL SL
Consejero
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Guerendiain Tellechea Carlos
- Guerendiain Tellechea Jose Esteban
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Presidente
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 98, S 8, H NA 36943, I/A 1 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-31
Empresa: INVERSIONES TALLUNTXE SA
Administrador Unico
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 13, S 8, H NA 16576, I/A 4 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-31
Empresa: COMERCIAL ARCHUETA SA
Apoderado
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 114, S 8, H NA 9735, I/A 19 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-31
Empresa: COMERCIAL ARCHUETA SA
Consejero
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Guerendiain Tellechea Carlos
- Guerendiain Tellechea Jose Esteban
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Presidente
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 113, S 8, H NA 9735, I/A 18 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-31
Empresa: MARIA JESUS MODA JOVEN SA
Administrador Solidario
- Guerendiain Cilveti Esteban
- Guerendiain Tellechea Araceli
- Tellechea Huarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 167, S 8, H NA 8913, I/A 2 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-31
Información de TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS
Mostramos los datos de TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLECHEA HUARTE MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos