TEJUELO AIX JOAQUIN
Informe ejecutivo de TEJUELO AIX JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEJUELO AIX JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLALUMAR FOODS SL | Administrador Unico | 28/01/2022 |
VINCULACIONES DE TEJUELO AIX JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJUELO AIX JOAQUIN
Empresa: BLALUMAR FOODS SL
Administrador Unico
- Tejuelo Aix Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 104, S 8, H A 178127, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-03
Empresa: MULTIFRUTICOS LA BODEGA SL
Apoderado
- Tejuelo Aix Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 169, S 8, H A 119261, I/A 4 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-03
Empresa: MULTIFRUTICOS LA BODEGA SL
Apoderado
- Tejuelo Aix Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 168, S 8, H A 119261, I/A 3 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-03
Empresa: MULTIFRUTICOS LA BODEGA SL
Administrador Unico
- Tejuelo Aix Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 168, S 8, H A 119261, I/A 2 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-03
Empresa: MULTIFRUTICOS LA BODEGA SL
Administrador Unico
- Tejuelo Aix Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 167, S 8, H A 119261, I/A 1 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-03
Información de TEJUELO AIX JOAQUIN
Mostramos los datos de TEJUELO AIX JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJUELO AIX JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos