TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COORDINADORA AVICOLA SA | Administrador Unico | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO
Empresa: COORDINADORA AVICOLA SA
Administrador Unico
- Tejero Hospital Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 10, S 8, H L 3627, I/A 20 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-25
Empresa: COORDINADORA AVICOLA SA
Administrador Unico
- Tejero Hospital Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 164, S 8, H L 3627, I/A 14 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-25
Empresa: COORDINADORA AVICOLA SA
Administrador Unico
- Tejero Hospital Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 163, S 8, H L 3627, I/A 13 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-25
Empresa: COORDINADORA AVICOLA SA
Administrador Unico
- Tejero Hospital Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 163, S 8, H L 3627, I/A 13 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-25
Empresa: COORDINADORA AVICOLA SA
Administrador Unico
- Tejero Hospital Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 161, S 8, H L 3627, I/A 11 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-25
Información de TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJERO HOSPITAL JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos