TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER
Informe ejecutivo de TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLD ADVANCE INVESTMENTS SL | Liquidador | 24/03/2021 | |
J2Y INTEGRA SL | Apoderado | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER
Empresa: GOLD ADVANCE INVESTMENTS SL
Liquidador
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33744 , F 3, S 8, H M 607325, I/A 5 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: GOLD ADVANCE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33744 , F 3, S 8, H M 607325, I/A 5 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: GOLD ADVANCE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33744 , F 3, S 8, H M 607325, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: J2Y INTEGRA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Ruiz Pedro
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26906 , F 124, S 8, H M 484857, I/A 6 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: J2Y INTEGRA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Ruiz Pedro
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26906 , F 124, S 8, H M 484857, I/A 5 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: J2Y SERHOTEL OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Ruiz Ruiz Pedro
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 84, S 8, H M 554662, I/A 2 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: J2Y SERHOTEL OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Ruiz Ruiz Pedro
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30820 , F 80, S 8, H M 554662, I/A 1 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: J2Y INTEGRA SL
Apoderado
- Tejerina Plasencia Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26906 , F 123, S 8, H M 484857, I/A 3 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Información de TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER
Mostramos los datos de TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJERINA PLASENCIA ENRIQUE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos