TEJERA CRUZ JOSE JUAN
Informe ejecutivo de TEJERA CRUZ JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJERA CRUZ JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLADORA DE VIDRIO DE CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2017 | 23/09/2019 |
RECICLADORA DE VIDRIO DE CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 14/06/2018 | 23/09/2019 |
VIDRIERAS CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2019 | |
VIDRIERAS CANARIAS SA | Apoderado | 14/01/2009 | 16/07/2019 |
VIDRIERAS CANARIAS SA | Apoderado | 16/05/2018 | 16/07/2019 |
VIDRIERAS CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2014 |
VINCULACIONES DE TEJERA CRUZ JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJERA CRUZ JOSE JUAN
Empresa: RECICLADORA DE VIDRIO DE CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cayeiro Fernandez De Velasco Jesus
- Tejera Cruz Jose Juan
Apoderado Solidario
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 108, S 8, H GC 51003, I/A 7 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-35
Empresa: VIDRIERAS CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tejera Cruz Jose Juan
Apoderado
- Gomila Benitez Jose David
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 105, S 8, H GC 11483, I/A 170 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-35
Empresa: RECICLADORA DE VIDRIO DE CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Arencibia Travieso Esperanza Davinia
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 106, S 8, H GC 51003, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-35
Empresa: VIDRIERAS CANARIAS SA
Apoderado
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 66, S 8, H GC 11483, I/A 158 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-35
Empresa: RECICLADORA DE VIDRIO DE CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cayeiro Fernandez De Velasco Jesus
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 43, S 8, H GC 51003, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-35
Empresa: VIDRIERAS CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blasco Bueno Nicolas
- Blasco Bueno Nicolas
- Cayeiro Fernandez Velasco Jesus
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 111, S 8, H GC 11483, I/A 141 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-35
Empresa: VIDRIERAS CANARIAS SA
Apoderado
- Tejera Cruz Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 184, S 8, H GC 11483, I/A 118º (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-35
Información de TEJERA CRUZ JOSE JUAN
Mostramos los datos de TEJERA CRUZ JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJERA CRUZ JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos