TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. PEREZ Y CIA SL | Apoderado Solidario | 16/09/2020 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL
Empresa: A. PEREZ Y CIA SL
Apoderado Solidario
- Tejedor Valcarcel Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 149, S 8, H S 2115, I/A 191 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-39
Empresa: A. PEREZ Y COMPAÑIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tejedor Valcarcel Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 182, S 8, H S 2115, I/A 173 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-39
Empresa: A. PEREZ Y COMPAÑIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tejedor Valcarcel Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 51, S 8, H S 2115, I/A 105 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-39
Empresa: MARITIMA DEL ESTRECHO SHIPPING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Guerrero Francisco Vicente
- Tejedor Valcarcel Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 109, S 8, H CA 36659, I/A 7 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-11
Información de TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL
Mostramos los datos de TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR VALCARCEL JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos