TEJEDOR TARIN ORLANDO
Informe ejecutivo de TEJEDOR TARIN ORLANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEJEDOR TARIN ORLANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAMANTE 69 SL | Administrador Unico | 24/11/2016 | |
BRAMANTE 69 SL | Socio Unico | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR TARIN ORLANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR TARIN ORLANDO
Empresa: EUFORIA FILMS SL
Liquidador
- Tejedor Tarin Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11945 , F 18, S 8, H M 187639, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: EUFORIA FILMS SL
Administrador Unico
- Tejedor Tarin Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11945 , F 18, S 8, H M 187639, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: BRAMANTE 69 SL
Administrador Unico
- Tejedor Tarin Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14264 , F 63, S 8, H M 235082, I/A 3 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: BRAMANTE 69 SL
Socio Único
- Tejedor Tarin Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14264 , F 63, S 8, H M 235082, I/A 2 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Información de TEJEDOR TARIN ORLANDO
Mostramos los datos de TEJEDOR TARIN ORLANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR TARIN ORLANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos