TEJEDOR MUNUERA RAFAEL
Informe ejecutivo de TEJEDOR MUNUERA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJEDOR MUNUERA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS Y DESARROLLOS MOMA SL | Administrador Unico | 10/07/2017 | 21/04/2021 |
MERCADOS Y DESARROLLOS MOMA SL | Liquidador | 21/04/2021 | 21/04/2021 |
ESFUERZO Y PERSEVERANCIA SL | Administrador Unico | 26/04/2016 | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR MUNUERA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR MUNUERA RAFAEL
Empresa: MERCADOS Y DESARROLLOS MOMA SL
Liquidador
- Tejedor Munuera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36186 , F 69, S 8, H M 650297, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Empresa: MERCADOS Y DESARROLLOS MOMA SL
Administrador Unico
- Tejedor Munuera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36186 , F 69, S 8, H M 650297, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Empresa: ESFUERZO Y PERSEVERANCIA SL
Administrador Unico
- Tejedor Munuera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34672 , F 50, S 8, H M 623647, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Empresa: MERCADOS Y DESARROLLOS MOMA SL
Administrador Unico
- Tejedor Munuera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36186 , F 66, S 8, H M 650297, I/A 1 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: ESFUERZO Y PERSEVERANCIA SL
Administrador Unico
- Tejedor Munuera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34672 , F 50, S 8, H M 623647, I/A 1 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Información de TEJEDOR MUNUERA RAFAEL
Mostramos los datos de TEJEDOR MUNUERA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR MUNUERA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos