TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION COMERCIO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS SL | Socio Unico | 05/11/2013 | |
GESTION COMERCIO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
SERVICIOS Y TRANSPORTES ALBANENSES SL | Socio Unico | 08/04/2013 | |
SERVICIOS Y TRANSPORTES ALBANENSES SL | Administrador Unico | 08/04/2013 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR
Empresa: TRANSCEREALES SANTOS SL
Apoderado
- Tejedor Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 169, S 8, H SA 7541, I/A 5 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-37
Administrador Unico
- Tejedor Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 116, S 8, H SA 15231, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-37
Socio Único
- Tejedor Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 116, S 8, H SA 15231, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-37
Administrador Unico
- Tejedor Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 59, S 8, H SA 14979, I/A 1 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-37
Socio Único
- Tejedor Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 59, S 8, H SA 14979, I/A 1 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-37
Empresa: TRANSCEREALES SANTOS SL
Apoderado
- Tejedor Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 168, S 8, H SA 7541, I/A 4 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-37
Información de TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR MARTIN MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos