TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO
Informe ejecutivo de TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTE Y FINANZAS DE NAVARRA SL | Administrador Unico | 08/02/2013 | |
GESTORES FINANCIEROS DE NAVARRA SL | Administrador Unico | 07/12/2010 |
VINCULACIONES DE TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO
Empresa: BROKERS FINANCIEROS DE NAVARRA SAL
Administrador Unico
- Tejada Salvatierra Jose Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 118, S 8, H NA 15677, I/A N2 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-31
Empresa: BROKERS FINANCIEROS DE NAVARRA SAL
Administrador Unico
- Tejada Salvatierra Jose Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 118, S 8, H NA 15677, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-31
Empresa: BROKERS FINANCIEROS DE NAVARRA SAL
Administrador Unico
- Tejada Salvatierra Jose Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 118, S 8, H NA 15677, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-31
Empresa: ARTE Y FINANZAS DE NAVARRA SL
Administrador Unico
- Tejada Salvatierra Jose Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 142, S 8, H NA 32283, I/A 2 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-31
Empresa: GESTORES FINANCIEROS DE NAVARRA SL
Administrador Unico
- Tejada Salvatierra Jose Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 160, S 8, H NA017890, I/A00002 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-31
Información de TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO
Mostramos los datos de TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJADA SALVATIERRA JOSE MANUEL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos