TEIXIDO TORRENT NURIA
Informe ejecutivo de TEIXIDO TORRENT NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TEIXIDO TORRENT NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENSOMEC SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | |
TEITOR INVESTMENTS SL | REPR.143 RRM | 14/12/2017 | |
SENSOCAR SA | Apoderado Solidario | 31/03/2016 | |
LOADTECH SL | Apoderado Solidario | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE TEIXIDO TORRENT NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEIXIDO TORRENT NURIA
Empresa: SENSOMEC SL
Apoderado Solidario
- Teixido Torrent Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45166 , F 206, S 8, H B 478997, I/A 7 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: TEITOR INVESTMENTS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Teixido Torrent Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46187 , F 72, S 8, H B 512344, I/A 1 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: SENSOCAR SA
Apoderado Solidario
- Teixido Torrent Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28977 , F 56, S 8, H B 145021, I/A 11 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: LOADTECH SL
Apoderado Solidario
- Teixido Torrent Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39353 , F 35, S 8, H B 342036, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Información de TEIXIDO TORRENT NURIA
Mostramos los datos de TEIXIDO TORRENT NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEIXIDO TORRENT NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos