TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO
Empresa: TEIXIMO SL
Administrador Unico
- Teixido Mozas Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37902 , F 135, S 8, H B 317467, I/A 3 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
Empresa: PIZZA MON SL
Administrador Unico
- Teixido Mozas Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 158, S 8, H B 323853, I/A 2 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castells Porta Marc
- Colomina Candela Monica
- Heras Bautista Maria Jesus
- Pie Rubio Nuria
- Teixido Mozas Juan Ignacio
- Velazquez Leris Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 85, S 8, H B 41232, I/A 1038 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: TEIXIMO SL
Administrador Unico
- Teixido Mozas Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37902 , F 135, S 8, H B 317467, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-08
Empresa: TEIXIMO SL
Administrador Mancomunado
- Coll Puigcarbo Joan
- Teixido Mozas Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37902 , F 135, S 8, H B 317467, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-08
Información de TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEIXIDO MOZAS JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos