TEIXIDO BADIA CARMELO
Informe ejecutivo de TEIXIDO BADIA CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEIXIDO BADIA CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES TEIXIDO SA | Consejero | 14/02/2011 | |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES TEIXIDO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/02/2011 |
VINCULACIONES DE TEIXIDO BADIA CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEIXIDO BADIA CARMELO
Consejero
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 45, S 8, H L 2391, I/A 12 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-25
Consejero Delegado Solidario
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 45, S 8, H L 2391, I/A 12 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-25
Empresa: TEIXIDO-OIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colom Mir Antonia
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Presidente
- Teixido Badia Carmelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 31, S 8, H L 18448, I/A 6 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-25
Consejero
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 44, S 8, H L 2391, I/A 11 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-25
Consejero Delegado Solidario
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 44, S 8, H L 2391, I/A 11 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-25
Consejero Delegado Solidario
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Presidente
- Teixido Badia Carmelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 44, S 8, H L 2391, I/A 11 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-25
Consejero Delegado Mancomunado
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Consejero
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Presidente
- Teixido Badia Carmelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 44, S 8, H L 2391, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-25
Consejero Delegado Solidario
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Consejero
- Colom Mir Antonia
- Teixido Badia Carmelo
- Teixido Colom Francisco
- Teixido Colom Jose Antonio
Presidente
- Teixido Badia Carmelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 44, S 8, H L 2391, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-25
Información de TEIXIDO BADIA CARMELO
Mostramos los datos de TEIXIDO BADIA CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEIXIDO BADIA CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos